9月23日, 中煤集团下属上市公司中煤能源发布公告,宣布中煤能源董事长王安辞任。中国国际工程咨询公司官网则显示,王安已兼任该公司总经理及党组书记。而此时距离其履任中煤集团董事长一职刚刚一年。实际上,就在一个月前,王安还在接受采访时感慨,中煤在近几年的发展中曾经错失并购电厂的时机。
王安出生于1958年,今年57岁,还不到退休年龄,而且2014年9月才出任中煤集团的董事长。据中煤能源一名中层干部透露,22日上午,国资委派人宣布了王安的去向,“非常突然。”
王安1982年毕业于山西矿业学院采矿工程本科专业,拥有辽宁工程技术大学采矿工程硕士硕士学位及教授级高级工程师职称。1982年毕业后,王安在内蒙古乌达矿务局工作了15年,从技术员一直官至矿务局总工程师。
1997年3月,王安进入神华集团旗下公司,出任神华神府精煤有限责任公司总工程师;随后的11年中,王安分别在神华集团神府东胜煤炭有限责任公司、中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司任职,直至2008年7月出任神华集团副总经理。
2008年9月,王安从神华调入中煤集团担任公司董事、总经理、党委副书记,并于当年12月担任中煤旗下上市公司中煤能源董事长。2014年9月,王安成为中煤集团的“一把手”。
早在2008年,王安从神华调任中煤之时,曾引发媒体对中煤与神华的合并猜想。
有业内人士称,目前煤炭行业不景气,使得各公司经营压力很大。之前曾经有中煤与电厂合并,或是中煤与神华合并的传闻,但是到目前为止,也没有看到动静,因此王安的调任是否与中煤可能存在的合并工作相关,难以判断。